Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2006-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HTC AGRO ApS. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2010-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: SCAFFLOGIC ApS. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2013-08-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Agrofond A/S. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Agrofond A/S. (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Toilet Udlejning ApS. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2020-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Altituda Nordic Holding ApS. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Altituda Nordic Holding ApS. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Altituda Nordic ApS. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: toa@lotoan.dk (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kumlehusvej 4, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kumlehusvej 4, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er anparts- og aktiebesiddelser i datterselskaber og anden finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Vedtægter: 2014-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Revisor: Revision Fyn ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 tilføjes Revisor: Revision Fyn ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 fjernes Revisor: Revision Fyn ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kumlehusvej 4, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kumlehusvej 4, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kumlehusvej 4, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Direktion: Torben Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Legale ejere: Torben Andersen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-07-07 tilføjes Navne: TOA HOLDING ApS (offentliggjort 2006-07-31)
Den 2006-07-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Andersen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Revisor: Revision Fyn ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Stiftere: Torben Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-31)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)