Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revisor | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Interessenter | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: Poul Christensen, Niels Christian Leth Nielsen (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: Niels Christian Leth Nielsen, Poul Christensen (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-12-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-02-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: B. L. FINANS ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Bent Ove Larsen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Poul Christensen, BLOM FYN A/S (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Frank Andersen (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Poul Christensen, BLOM FYN A/S (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 tilføjes Vedtægter: 2021-12-30 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: BLOM FYN A/S (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-04-01 fjernes Legale ejere: Henning Bech Niekrenz (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-20 tilføjes Vedtægter: 2019-03-20 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 tilføjes Vedtægter: 2017-12-14 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Henning Bech Niekrenz, Poul Christensen, Frank Andersen, Bent Ove Larsen, Niels Christian Leth Nielsen, Jørgen Sten Malmstrøm, Peer Slotø Thomassen, Jesper Søndberg Clausen, Carl Kruse Andersen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-05 tilføjes Legale ejere: FIREPOWER NORDIC A/S (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-01-05 fjernes Legale ejere: Hans Christian Iversen (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2014-08-29 tilføjes Bestyrelse: Morten Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-29 fjernes Bestyrelse: Bendt Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-20 tilføjes Bestyrelse: Morten Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-20 fjernes Bestyrelse: Bendt Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-07 tilføjes Bestyrelse: Bendt Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-07 fjernes Bestyrelse: Morten Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Bestyrelse: Bendt Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 fjernes Bestyrelse: Morten Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Bestyrelse: Carl Kruse Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i fast ejendom samt at udvikle, administrere og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementarselskabet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Vedtægter: 2011-04-14 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2009-04-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Bestyrelse: Morten Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-09 fjernes Bestyrelse: Lasse Thorsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2006-07-10 tilføjes Bestyrelse: Lasse Thorsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Interessenter: KODIF TÅRNBY I ApS (offentliggjort 2006-07-31)
Den 2006-07-10 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Iversen (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2006-07-10 tilføjes Navne: K/S DIFKO TÅRNBY I (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-10 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-07-31)
Den 2006-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)