0 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Jørn Normark Olling(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 28,57 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 28,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Nuværende adresse:
Fælledvej 53, 7000 Fredericia
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|
OLLINGS ApS |
29690138
|
NORMAL
|
Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
(711240)
|
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Nuværende adresse:
Fælledvej 53, 7000 Fredericia
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
24.04.2008 | 366,36 (km) | Sydager 10, 2670 Greve | Bakkehøjen 4, 7850 Stoholm Jyll |
10.05.2011 | 367,11 (km) | Bakkehøjen 4, 7850 Stoholm Jyll | Digehuset 8A, 2670 Greve |
11.08.2011 | 2,54 (km) | Digehuset 8A, 2670 Greve | Jerismosevej 7, 2670 Greve |
05.09.2019 | 23,28 (km) | Jerismosevej 7, 2670 Greve | Helge Rodes Alle 10, 2000 Frederiksberg |
01.10.2020 | 6,11 (km) | Helge Rodes Alle 10, 2000 Frederiksberg | Thorsgade 81, 2200 København N |
11.12.2023 | 308,57 (km) | Thorsgade 81, 2200 København N | Fælledvej 53, 7000 Fredericia |
OLLINGS ApS. |
Sidst opdateret den 28.04.2008 og
angivet som gældende fra 24.04.2008 (6009
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Jørn Normark Olling(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Pct. | 29 % | 0 % | 0 % | 29 % | 14 % | 29 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Kristina Maj Milo Holm(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Jørn Normark Olling(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 4 | 2 | 5 |
Pct. | 21 % | 29 % | 14 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Kristina Maj Milo Holm(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pct. | 33 % | 33 % | 33 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |