Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2013-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Lumbyes Gade 60, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Direktion: Per Haurballe Astrup Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Interessenter: MATADOR EJENDOMME ApS, BJERREGAARD CAPITAL ApS (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2013-09-19 fjernes Navne: BM EJENDOMSINVEST I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Lumbyes Gade 60, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kurlandsgade 2, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kurlandsgade 2, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-10 tilføjes Direktion: Per Haurballe Astrup Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-10 tilføjes Interessenter: MATADOR EJENDOMME ApS, BJERREGAARD CAPITAL ApS (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2005-04-10 tilføjes Navne: BM EJENDOMSINVEST I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en interessent (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 tilføjes Vedtægter: 2005-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2005-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)