Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavreby Strandvej 36, 4720 Præstø (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-10 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Navne: B. ESCHERICH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Stiftere: Birgitte Escherich (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavreby Strandvej 36, 4720 Præstø (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavreby Strandvej 36, 4720 Præstø (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-14 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-08-12 fjernes Direktion: Birgitte Escherich (adm. dir) (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2009-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavreby Strandvej 36, 4720 Præstø (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2009-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Weysesgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre virksomheder samt anden formuebeslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2009-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2009-03-18 tilføjes Vedtægter: 2009-03-18 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weysesgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-10 tilføjes Direktion: Birgitte Escherich (adm. dir) (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2006-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-10 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Navne: B. ESCHERICH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2006-07-10 tilføjes Stiftere: Birgitte Escherich (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2006-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2006-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: KOSTKOMPAGNIET HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-10-25)