Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SNEDKERFIRMAET VILLY JØRGENSEN. SKAGEN ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 tilføjes Legale ejere: TJ Holding Skagen ApS, JJ Holding Skagen ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-10-14 fjernes Legale ejere: JT Holding af 2022 Skagen ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-08-26 tilføjes Legale ejere: JT Holding af 2022 Skagen ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-08-26 fjernes Legale ejere: Thomas Jørgensen, Jan Jørgensen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-06-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2012-11-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Revisor: JYDSK REVISIONSINSTITUT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: I. P. Thomsens Vej 6, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-06-05)
Den 2011-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vognmandssti 5, 9990 Skagen (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognmandssti 5, 9990 Skagen (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vognmandssti 5, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognmandssti 5, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Direktion: Thomas Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Legale ejere: Thomas Jørgensen, Jan Jørgensen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Navne: JT HOLDING, SKAGEN ApS (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-07-07 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jørgensen, Jan Jørgensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-07 tilføjes Revisor: JYDSK REVISIONSINSTITUT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Stiftere: Thomas Jørgensen, Jan Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Vedtægter: 2006-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)