Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladbyvej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 tilføjes Legale ejere: Kaj Nielsen (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-17 fjernes Legale ejere: Claus Normann Møller (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-16 fjernes Legale ejere: Kaj Nielsen (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-17 tilføjes Reelle ejere: Kaj Nielsen (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-17 fjernes Reelle ejere: Claus Normann Møller (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-16 fjernes Reelle ejere: Kaj Nielsen (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Claus Normann Møller (direktør) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-25 tilføjes Vedtægter: 2018-05-25 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-06-30 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-02-20 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-02-20 fjernes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladbyvej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2006-07-07 tilføjes Direktion: Claus Normann Møller (direktør) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2006-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med og foretage investering i pantebreve og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Legale ejere: Kaj Nielsen, Claus Normann Møller (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2006-07-07 tilføjes Navne: LADBYVEJ AF 14. MAJ ApS (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-07-07 tilføjes Reelle ejere: Kaj Nielsen, Claus Normann Møller (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-07-07 tilføjes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Stiftere: Kaj Nielsen, Claus Normann Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Vedtægter: 2006-07-07 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)