Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2013-03-21 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2006-07-07 tilføjes Direktion: Morten Zweidorff Laugesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt renovering af fast ejendom, investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Legale ejere: MORTEN LAUGESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-07-07 tilføjes Navne: VESTERGADE BYG ApS (offentliggjort 2006-08-10)
Den 2006-07-07 tilføjes Reelle ejere: Morten Zweidorff Laugesen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2006-07-07 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Stiftere: MORTEN LAUGESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Vedtægter: 2006-07-07 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-10)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)