Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: De Forenede Ejendomsselskaber A/S (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Torrey Troelsfeldt (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-01-31 fjernes Legale ejere: DE FORENEDE EJENDOMSSELSKABER A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå investering i og handel med fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Navne: TRØFFELGRISEN A/S (offentliggjort 2010-03-25)
Den 2010-03-24 fjernes Navne: TORVEGADEN 4 A/S (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2010-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Vedtægter: 2010-03-25 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2010-02-08 tilføjes Bestyrelse: Chalotte Köhne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 fjernes Bestyrelse: Lars Heiberg Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Direktion: Chalotte Köhne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 fjernes Direktion: Peter Kordt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Navne: TORVEGADEN 4 A/S (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2010-02-07 fjernes Navne: RUE DU MARCHE 4 A/S (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2010-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2010-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Marholm 63, 2670 Greve (offentliggjort 2008-11-10)
Den 2009-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.024.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Legale ejere: DE FORENEDE EJENDOMSSELSKABER A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Navne: RUE DU MARCHE 4 A/S (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2009-12-30 fjernes Navne: TRØFFELGRISEN A/S (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.020.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marholm 63, 2670 Greve (offentliggjort 2008-11-10)
Den 2008-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nimbusparken 11, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nimbusparken 11, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 11, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-29 tilføjes Bestyrelse: Steffen Ebdrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Torrey Troelsfeldt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 11, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Torrey Troelsfeldt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: Peter Kordt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Navne: TRØFFELGRISEN A/S (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2006-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-01 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Stiftere: THE STIG HOLDING ApS, LUCAS INVEST ApS, LARS HEIBERG HOLDING A/S, DFE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)