Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 4, st. 2., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 4, st. 02., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: gdet@youmail.dk (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: gdet@aabenraa.dk (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2016-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 4, st. 02., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2016-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 4, st. 2., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 4, st. 2., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2008-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 4, 1. 3., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2008-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: gdet@aabenraa.dk (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Navne: Ejerforeningen Elisabethsminde (offentliggjort 2008-06-19)
Den 2008-06-18 fjernes Navne: Ejerforeningen Elisbethsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 4, 1. 3., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 4, 1. 3., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 4, 1. 3., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-31 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-31 tilføjes Navne: Ejerforeningen Elisbethsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)