Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Direktion | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: HISSEL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: BJERGGÅRD INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: HISSEL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Petersen Hissel (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Jessen Enderlein (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Claus Petersen Hissel (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-06-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-06-06 tilføjes Vedtægter: 2017-06-06 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-06-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellinghøjvej 5, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2016-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Osmark 5, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2016-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering også for lånte midler samt indgåelse af spekulative forretninger og som holdingselskab for datterselskaber med tilsvarende aktiviteter, landbrug og investering, herudover drives der i selskabet landbrug og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2016-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: hissel@post.tele.dk (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2016-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-11-18 fjernes Direktion: Kenn Steffensen Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering også for lånte midler samt indgåelse af spekulative forretninger og som holdingsselskab for datterselskaber med tilsvarende aktiviteter, landbrug og investering og dermed beskæftiget virksomhed. (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2013-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Henrik J. Enderlein. (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2013-08-06 tilføjes Vedtægter: 2013-08-06 (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2013-07-05 tilføjes Legale ejere: HISSEL HOLDING ApS, BJERGGÅRD INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2013-07-05 tilføjes Reelle ejere: Claus Petersen Hissel, Henrik Jessen Enderlein (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2009-11-12 fjernes Direktion: Jens Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2008-05-13 fjernes Revisor: Landbosyd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2007-03-26)
Den 2007-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 12.582.508,00 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2007-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osmark 5, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Osmark 5, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Revisor: Landbosyd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osmark 5, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Direktion: Jens Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2007-03-26)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Navne: AGRO SYD INVEST ApS (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2006-07-07 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Stiftere: KSH INVEST HOLDING ApS, JH AGRO HOLDING ApS, HISSEL HOLDING ApS, BJERGGÅRD INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)