Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Laskedalen 91, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 fjernes Navne: MRA 2011 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Revisor: Ole Bækby Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Stiftere: Morten Rosager Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Direktion: Morten Rosager Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Revisor: Ole Bækby Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laskedalen 91, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-05 tilføjes Direktion: Morten Rosager Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Andersen & Boddum ApS, samt at købe og sælge anparter, aktier og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Navne: MRA 2011 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Stiftere: Morten Rosager Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Vedtægter: 2006-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)