Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselvænget 10, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2009-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: CADO ApS. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2012-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Count4Care ApS. (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2018-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Ideel Byg ApS. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CADO ApS. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvænget 10, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: cj@cado.dk (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Kontaktoplysninger: cj@cado.nu (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-26 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-03-26)
Den 2013-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-10 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-10 fjernes Revisor: FP REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2010-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranholmsvej 14, 4600 Køge (offentliggjort 2006-08-11)
Den 2008-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: cj@cado.nu (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranholmsvej 14, 4600 Køge (offentliggjort 2006-08-11)
Den 2006-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-11 tilføjes Direktion: Carsten Gregers Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-11 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og besiddelse af ejerandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Navne: C.G.J. HOLDING ApS (offentliggjort 2006-08-11)
Den 2006-08-10 fjernes Navne: VICH 8974 ApS (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-08-11 tilføjes Revisor: FP REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Vedtægter: 2006-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Gregers Jørgensen (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Navne: VICH 8974 ApS (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-07-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Gregers Jørgensen (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)