Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Garff | 30.05.2008 | 18.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Frost | 20.06.2019 | 18.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Zangenberg Hønberg | 19.05.2009 | 18.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Uri Pais | 19.05.2009 | 18.08.2023 | formand |
Birthe Frimodt-Møller | 19.05.2009 | 20.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Per Tretow-Loof | 19.06.2006 | 19.05.2009 | bestyrelsesmedlem |