Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Reelle ejere | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårvej 13, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneøen 9, 10., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2008-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Baron Danmark A/S. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Baron Holding Aalborg A/S. (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Præstelunden A/S. (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Familieskoven ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-02-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Baron Holding Aalborg A/S. (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2018-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 18. (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2018-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Harbo & Thomsen Invest ApS. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2019-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Baron Holding Aalborg A/S. (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2020-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Weldingdroid ApS. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Weldingdroid ApS. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Weldingdroid ApS. (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneøen 9, 10., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Overbyparken 56, 7080 Børkop (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: rh@harbo-holding.dk (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 tilføjes Vedtægter: 2022-09-22 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-07 tilføjes Navne: HARBO GROUP ApS (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-06 fjernes Navne: RUNE HARBO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-07 tilføjes Vedtægter: 2018-12-07 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overbyparken 56, 7080 Børkop (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Overbyparken 56, 7080 Børkop (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Rune Harbo (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-01 fjernes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-02 tilføjes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2015-02-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive handels-, udlejnings-, produktions- og investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Vedtægter: 2013-04-10 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2012-01-12 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2012-01-18)
Den 2012-01-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overbyparken 56, 7080 Børkop (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Overbyparken 56, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2006-10-05 fjernes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overbyparken 56, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Direktion: Rune Harbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Legale ejere: Rune Harbo (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2006-07-03 tilføjes Navne: RUNE HARBO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2006-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2006-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2006-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-03 tilføjes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Stiftere: Rune Harbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2006-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)