Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Navne | Reelle ejere | Revisor | Binavne | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 tilføjes Direktion: Eric Korre Horten (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Direktion: Michael Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 7.661.757,00 (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-29 tilføjes Legale ejere: COMOTO ApS, KREN HOLDING ApS, BLÅ HIMMEL ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2020-12-28 fjernes Legale ejere: KREN HOLDING ApS, BLÅ HIMMEL ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2020-12-29 tilføjes Vedtægter: 2020-12-29 (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Brünniche Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 7.441.757,00 (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 7.091.757,00 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-12-29 tilføjes Vedtægter: 2019-12-29 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-11-07 tilføjes Legale ejere: Nils Christian Foss, Pernille Foss, Peter Alexander Foss (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 fjernes Bestyrelse: Bent Dyhre Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 6.766.757,00 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2018-12-28 tilføjes Vedtægter: 2018-12-28 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 fjernes Legale ejere: Nils Utke Foss (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 6.353.797,00 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-14 tilføjes Legale ejere: Bent Dyhre Hansen (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-05-14 fjernes Legale ejere: DYHRE HANSEN ADVISORY ApS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 5.697.677,00 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2016-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 382, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2016-10-31 tilføjes Hjemmeside: bridgecompany.com (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bridgecompany.com (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@bridge4people.dk (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-09-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af spil og legetøj (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-29 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-08-25 tilføjes Bestyrelse: Sune Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 5.221.076,00 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-08-25 tilføjes Vedtægter: 2016-08-25 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-08 fjernes Bestyrelse: Erik Balck Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 5.028.176,00 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2015-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 4.530.651,00 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-29 tilføjes Vedtægter: 2015-12-29 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2015-12-21 tilføjes Vedtægter: 2015-12-21 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Bestyrelse: Bent Dyhre Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2015-05-28 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Blakset (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Legale ejere: DYHRE HANSEN ADVISORY ApS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2014-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre, licensere og sælge elektroniske produkter til brug for bridgespil samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 3.491.748,00 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets administrerende direktør sammen med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-23 tilføjes Vedtægter: 2014-12-23 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-12-18 tilføjes Legale ejere: Nils Utke Foss, KREN HOLDING ApS, BLÅ HIMMEL ApS, Christen Winther Obel, Gustav Bjørn Hansen (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2014-12-18 tilføjes Navne: BRIDGE COMPANY A/S (offentliggjort 2014-12-30)
Den 2014-12-17 fjernes Navne: BRIDGE4PEOPLE A/S (offentliggjort 2014-12-30)
Den 2014-12-18 tilføjes Reelle ejere: Kren Erik Nielsen (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bridge4people.dk (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2012-08-24 tilføjes Bestyrelse: Lars Kia Lundbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-24 fjernes Bestyrelse: Peter Just (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 2.754.405,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 382, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2012-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 25, 1439 København K (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2012-08-02 tilføjes Direktion: Michael Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2012-08-02 fjernes Direktion: Peter Just (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 25, 1439 København K (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2012-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 1., 1253 København K (offentliggjort 2011-11-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 1., 1253 København K (offentliggjort 2011-11-08)
Den 2011-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ragnagade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 tilføjes Bestyrelse: Erik Balck Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.579.767,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-02 tilføjes Direktion: Peter Just (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-31 fjernes Direktion: Morten Gransøe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-22 fjernes Bestyrelse: Christen Winther Obel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-04 tilføjes Bestyrelse: Christen Winther Obel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 fjernes Bestyrelse: Nils Utke Foss (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Morten Gransøe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-30 fjernes Direktion: Jan Peter André Bau (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 948.678,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Bestyrelse: Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 934.393,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 920.108,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-05 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-05 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-01 fjernes Bestyrelse: Michael Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 870.108,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Navne: BRIDGE4PEOPLE A/S (offentliggjort 2014-12-30)
Den 2010-01-24 fjernes Navne: BRIDGESPINNER A/S (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2009-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 868.108,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 810.708,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-11 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ragnagade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2009-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Århus Plads 6, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-02-25)
Den 2009-06-10 tilføjes Binavne: BRIDGESPINNER A/S, BRIDGEPLUSMORE A/S, BRIDGE4PEOPLE A/S, BRIDGE+MORE A/S, BRIDGE SPINNER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Jan Peter André Bau (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Stenbjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 717.508,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 tilføjes Navne: BRIDGESPINNER A/S (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2009-03-18 fjernes Navne: BRIDGESPINNER ApS (offentliggjort 2006-06-30)
Den 2009-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2009-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-30)
Den 2009-03-19 fjernes Direktion: Hans Chresten Mondrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århus Plads 6, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-02-25)
Den 2009-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 2., 1058 København K (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Hans Chresten Mondrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Direktion: Peter Just (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 303.759,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Blakset (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 248.763,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-23 fjernes Bestyrelse: Kim Vejlby Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2007-08-30)
Den 2007-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 2., 1058 København K (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 10, 2., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 244.570,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 tilføjes Bestyrelse: Kim Vejlby Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-09 tilføjes Direktion: Peter Just (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 201.411,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 171.199,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 151.515,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-28 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-28 fjernes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET CLAUS EGENS PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 10, 2., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2007-08-30)
Den 2006-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Navne: BRIDGESPINNER ApS (offentliggjort 2006-06-30)
Den 2006-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET CLAUS EGENS PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Stiftere: PJH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-30)
Den 2006-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)