Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Rosager | 28.06.2006 | 25.08.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Voxtrup Petersen | 15.01.2019 | 25.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anna Rosager | 15.01.2019 | 25.08.2023 | formand |
Anna Rosager | 01.07.2018 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anni Markvart Rasmussen | 16.12.2016 | 01.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Inger Billund | 16.09.2016 | 15.01.2019 | formand |
Anders Rosager | 28.06.2006 | 25.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Skafte Rosager | 28.06.2006 | 16.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anna Rosager | 28.06.2006 | 16.09.2016 | formand |