Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevej 90, 4600 Køge (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Direktion: Michael Rousing (direktion) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-29 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Legale ejere: Michael Rousing (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Navne: M. ROUSING HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-07-03 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Michael Rousing (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Stiftere: Michael Rousing (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2013-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ROUSING VVS A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2014-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: REVISORERNE BASTIAN OG KRAUSE, REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-05-05 tilføjes Revisor: REVISORERNE BASTIAN OG KRAUSE, REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-05-05 fjernes Revisor: TOTALREVISION VORDINGBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 tilføjes Revisor: TOTALREVISION VORDINGBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-07-03 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Revisor: Hanne Kildahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevej 90, 4600 Køge (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevej 90, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevej 90, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Direktion: Michael Rousing (direktion) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje aktier og anparter i andre selskaber, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-29 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Legale ejere: Michael Rousing (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Navne: M. ROUSING HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Reelle ejere: Michael Rousing (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2006-06-29 tilføjes Revisor: Hanne Kildahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Stiftere: Michael Rousing (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Vedtægter: 2006-06-29 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2006-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2006-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-03)