Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenn Lund Jacobsen | 28.06.2006 | 04.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenn Lund Jacobsen | 13.11.2018 | 26.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kent Kragh | 13.11.2018 | 26.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Joachim Marx-Nielsen | 13.11.2018 | 26.11.2021 | bestyrelsesmedlem |