Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: 26 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-15 fjernes Bibranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-15 fjernes Navne: +ENERGI ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 fjernes Stiftere: Hans Jørgen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-11 fjernes Direktion: Hans Jørgen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømmervirksomhed samt dermed beslægtet aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Navne: +ENERGI ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Vedtægter: 2012-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 fjernes Navne: SUN UP ApS (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-01 tilføjes Bibranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Navne: SUN UP ApS (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-06-30 fjernes Navne: HJ ÅRHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-29)
Den 2008-02-25 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: 26 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Navne: HJ ÅRHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-29)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)