Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brombærvej 17, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brombærvej 17, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2013-05-14 sletter virksomheden Ejerskaber: ULBJERG CAFETERIA ApS. (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-13 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-01-14)
Den 2012-12-12 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2012-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formuepleje ved investering i værdipapirer og lignende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-25 tilføjes Navne: DIVABO ApS (offentliggjort 2012-10-03)
Den 2012-09-24 fjernes Navne: MATERIALISTEN AALESTRUP ApS (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2012-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-25 tilføjes Vedtægter: 2012-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brombærvej 17, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2008-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Engparken 53, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2007-09-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2007-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engparken 53, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2007-09-20)
Den 2007-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 7, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2007-02-28 fjernes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 7, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 7, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-07 tilføjes Navne: MATERIALISTEN AALESTRUP ApS (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2006-09-06 fjernes Navne: MATAS AALESTRUP ApS (offentliggjort 2006-06-28)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 7, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-24 tilføjes Direktion: Dirk Albert van Bolhuis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Legale ejere: Dirk Albert van Bolhuis (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2006-06-24 tilføjes Navne: MATAS AALESTRUP ApS (offentliggjort 2006-06-28)
Den 2006-06-24 tilføjes Reelle ejere: Dirk Albert van Bolhuis (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2006-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-24 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2006-06-24 tilføjes Stiftere: Dirk Albert van Bolhuis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-28)
Den 2006-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)