Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 69, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-14 fjernes Navne: CP BOLIGEJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 fjernes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 fjernes Stiftere: CENTERPLAN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Direktion: Carsten Keld Leveau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 69, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 69, 1051 København K (offentliggjort 2007-07-11)
Den 2008-10-10 tilføjes Direktion: Carsten Keld Leveau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 fjernes Direktion: Hans Christian Melgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber der køber, udvikler og sælger ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Vedtægter: 2008-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 fjernes Bestyrelse: Carsten Keld Leveau (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 69, 1051 København K (offentliggjort 2007-07-11)
Den 2007-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 22, 1., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 22, 1., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Keld Leveau (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Direktion: Hans Christian Melgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Navne: CP BOLIGEJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Stiftere: CENTERPLAN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)