Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Sebastian Sejer(virk.: 5) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andreas Sachse(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Thomas Riise Hansen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Andreas Sachse | 30.09.2013 | Dybbølsgade 48, 1721 København V |
Thomas Riise Hansen | 20.08.2015 | Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C |
Sebastian Sejer | 01.02.2023 | Halmtorvet 2, 1700 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
KONFORM A/S | 11794343 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Kontainer A/S | 38683268 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
SEBASTIAN SEJER & CO A/S | 29628076 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
SEBASTIAN SEJER HOLDING ApS | 32336469 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
VERSION A ApS | 28985053 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
14.09.2010 | 0,03 (km) | Vestergade 10D, 1456 København K | Studiestræde 19, 1455 København K |
SEBASTIAN SEJER & CO A/S. |
Sidst opdateret den 20.07.2006 og angivet som gældende fra 22.06.2006 (6678 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sebastians anlæg og entreprenør ApS | 41267771 |
SEBASTIAN SCHIØRRING PRODUKTION | 16334243 |
Sebastian Schultzer ApS | 38715593 |
Sebastian Schwemer | 41689609 |
SEBASTIAN SEJER & CO A/S | 29628076 |
SEBASTIAN SEJER HOLDING ApS | 32336469 |
Sebastian Sjøgren | 33790686 |
Sebastian Skovsted Holding ApS | 39718316 |
Sebastians Multi Service ApS | 38692135 |
Sebastian Spens Consulting v/ Sebastian Remond Spens | 40177469 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Sejer(virk.: 5) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Andreas Sachse(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Thomas Riise Hansen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 45 % | 0 % | 0 % | 5 % | 15 % | 35 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Sebastian Sejer(virk.: 5) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 4 | 1 | 5 |
Andreas Sachse(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 3 | 4 | 5 | 6 |
Thomas Riise Hansen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sum | 5 | 9 | 7 | 13 |
Pct. | 15 % | 26 % | 21 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |