Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26, 1711 København V (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2009-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DA-ATH HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2012-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANTHOR HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PREFAB CONSULTANTS ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2016-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mobile Print Invest ApS. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2017-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Any Invest ApS. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Offspring Capital ApS. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2018-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Mouseflow Invest ApS. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2019-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Any Invest ApS. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26, 1711 København V (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2015-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-11-18 tilføjes Legale ejere: Allan Thorvaldsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2013-11-18 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-11-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET POUL BERNHARDT LARSEN. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 5, 3. th., 1104 København K (offentliggjort 2008-08-15)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 5, 3. th., 1104 København K (offentliggjort 2008-08-15)
Den 2008-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 128, 1264 København K (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 128, 1264 København K (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2006-05-08 tilføjes Direktion: Allan Thorvaldsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-08 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Navne: THORVALDZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2006-05-08 tilføjes Reelle ejere: Allan Thorvaldsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2006-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET POUL BERNHARDT LARSEN. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Vedtægter: 2006-05-08 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)