Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Jensen | 24.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Nors | 11.09.2019 | 24.02.2022 | direktør |
Christian Nors | 27.06.2006 | 28.01.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Krull Jørgensen | 25.01.2013 | 30.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Leo Svendsen | 25.01.2013 | 30.12.2013 | formand |
Christian Nors | 27.06.2006 | 30.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Palle Nørgaard | 27.06.2006 | 30.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Tina Birgitte Nors | 27.06.2006 | 12.08.2011 | formand |