Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-12-13 fjernes Navne: ASX 4215 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Direktion: Finn Campen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1983-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Revisor: Karl Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-01 tilføjes Vedtægter: 1986-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1983-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-30 tilføjes Direktion: Finn Campen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-30 tilføjes Navne: ASX 4215 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-30 tilføjes Revisor: Karl Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)