Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 22, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 fjernes Binavne: SIDA CONSULTING ApS, SIDA ACADEMICS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Direktion: Simon Bøgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 fjernes Navne: SIDA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 22, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Direktion: Simon Bøgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed samt anden aktivitet i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Navne: SIDA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5074 (offentliggjort 2006-06-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5074 (offentliggjort 2006-06-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Vedtægter: 2006-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-06-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Binavne: SIDA CONSULTING ApS, SIDA ACADEMICS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)