Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 18, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 fjernes Navne: BREUM EMBALLAGE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Stiftere: Vibeke Bergmann Hansen, Peter Heilskov Andersen, Mona Lilly Hansen, Mogens Pyrdol Christensen, Bent Ole Larsen, Benny Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-24 fjernes Bestyrelse: Mogens Pyrdol Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 fjernes Direktion: Mogens Pyrdol Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 tilføjes Bestyrelse: Benny Møller Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-18 fjernes Bestyrelse: Bent Erik Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling af poser og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Vedtægter: 2008-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-13 tilføjes Bestyrelse: Bent Ole Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 fjernes Bestyrelse: Benny Møller Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 18, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 18, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 18, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Bestyrelse: Benny Møller Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Direktion: Mogens Pyrdol Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Navne: BREUM EMBALLAGE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Stiftere: Vibeke Bergmann Hansen, Peter Heilskov Andersen, Mona Lilly Hansen, Mogens Pyrdol Christensen, Bent Ole Larsen, Benny Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)