Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jerry Kadriev | 23.10.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonna Friis Kadriev | 23.06.2006 | 23.10.2009 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 12.06.2006 | 23.06.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonna Friis Kadriev | 12.02.2013 | 04.07.2023 | formand |