Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Heises Vej 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Heises Vej 12, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-01-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-31 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje, herunder deltagelse i kapital investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Navne: SOMO INVEST ApS (offentliggjort 2011-02-11)
Den 2011-01-30 fjernes Navne: COMANAGEMENT A/S (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2011-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Vedtægter: 2011-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-11)
Den 2011-01-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2011-01-31 fjernes Bestyrelse: Lars Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-21 tilføjes Bestyrelse: Lene Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 fjernes Bestyrelse: Kristen Vangsø Laursen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Legale ejere: SOMO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Heises Vej 12, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2008-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 10-12, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2006-07-24)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-23 tilføjes Bestyrelse: Kristen Vangsø Laursen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 fjernes Bestyrelse: Lone Blume (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-10-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-21 tilføjes Navne: COMANAGEMENT A/S (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-04-20 fjernes Navne: COMANAGEMENT GRUPPEN A/S (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2007-04-21 fjernes Direktion: Inez Søby Bukdahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-14 fjernes Bestyrelse: Hans-Jørgen Hegelund Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-06 tilføjes Bestyrelse: Hans-Jørgen Hegelund Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Direktion: Inez Søby Bukdahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Navne: COMANAGEMENT GRUPPEN A/S (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2006-12-05 fjernes Navne: COMANAGEMENT A/S (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2006-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 10-12, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2006-07-24)
Den 2006-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hallssti 11, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hallssti 11, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Bestyrelse: Lone Blume (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Direktion: Lars Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-10-04)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Navne: COMANAGEMENT A/S (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2006-06-19 tilføjes Reelle ejere: Lars Jørgensen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Stiftere: SOMO HOLDING ApS, I. BUKDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)