Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Hoppe Rasmussen | 13.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Henry Engelbrecht Bjerregaard | 20.06.2006 | 13.08.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Hovgaard | 13.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Henry Engelbrecht Bjerregaard | 13.08.2024 | formand |
Lars Hoppe Rasmussen | 21.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Engelbrecht Storgaard | 10.01.2014 | 21.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Johny Herman Jensen | 18.02.2013 | 13.08.2024 | formand |
Karl Henrik Tjerrild | 18.02.2013 | 10.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hoppe Rasmussen | 18.02.2013 | 10.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Steiniche | 04.06.2007 | 18.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jan Henry Engelbrecht Bjerregaard | 20.06.2006 | 12.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sus Fink Storgaard | 20.06.2006 | 04.06.2007 | formand |