Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 62, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-02 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-08 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Legale ejere: B.L. INVEST AF 1/4 2004 ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Navne: HEDEHUSTØMREREN AF 8. JUNI 2006 ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-04-03 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Reelle ejere: Per Pettersson, Lennart Højris Nielsen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Stiftere: H-T Montage ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-10-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-15 fjernes Direktion: Per Pettersson (direktion) (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 62, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 62, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 62, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 62, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: B.L. INVEST AF 1/4 2004 ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: H-T Montage ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-11-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 62, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 60, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-03-31 tilføjes Vedtægter: 2016-03-31 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 60, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2015-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingstedvej 21, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-03 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2015-04-03 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-04-03 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2015-04-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2015-04-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2015-04-02 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-04-02 fjernes Regnskabs år: --04-03 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2013-08-05 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Revisor: Toftebjerg Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-14 tilføjes Revisor: Toftebjerg Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-14 fjernes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingstedvej 21, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2006-06-08 tilføjes Direktion: Per Pettersson (direktion) (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2006-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er bygge- og anlægsarbejde eller andet efter direktionens skøn. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-02 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-08 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Legale ejere: H-T Montage ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2006-06-08 tilføjes Navne: HEDEHUSTØMREREN AF 8. JUNI 2006 ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Reelle ejere: Per Pettersson, Lennart Højris Nielsen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2006-06-08 tilføjes Regnskabs år: --04-03 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2006-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-08 tilføjes Stiftere: H-T Montage ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2006-06-08 tilføjes Vedtægter: 2006-06-08 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2006-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2006-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-16)