Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Juul Thomsen | 21.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Alex Juul Thomsen | 21.09.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Juul Thomsen | 21.09.2020 | 31.12.2021 | næstformand |
Kaj Jørgensen | 07.05.2014 | 21.09.2020 | formand |
Alex Juul Thomsen | 07.05.2014 | 20.09.2020 | næstformand |
Mogens Illum Hansen | 07.05.2014 | 07.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gert Juul Thomsen | 16.06.2006 | 20.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Juul Thomsen | 16.06.2006 | 07.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Thomsen | 16.06.2006 | 07.05.2014 | bestyrelsesmedlem |