Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Landbrugsvej 6, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-03 fjernes Bestyrelse: Annette Munkeris Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Direktion: Annette Munkeris Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-03 fjernes Navne: A/S MUNKERIS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Stiftere: Annette Munkeris Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-05-13 fjernes Bestyrelse: Christian Munkeris (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landbrugsvej 6, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøggildsvej 1, 1., 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøggildsvej 1, 1., 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-16 tilføjes Bestyrelse: Christian Munkeris (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Direktion: Annette Munkeris Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af biler samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2006-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Navne: A/S MUNKERIS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Stiftere: Annette Munkeris Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en dierktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Vedtægter: 2006-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)