Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 2., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Direktion: Erik Nyborg (direktion) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-12 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Legale ejere: ADVOKATANPARTSSELSKABET AF 30/11 2004 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Navne: ERIK NYBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Reelle ejere: Erik Nyborg (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 2., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 2., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Legale ejere: ADVOKATANPARTSSELSKABET AF 30/11 2004 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-11-06 fjernes Legale ejere: Erik Nyborg (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-11-06 tilføjes Reelle ejere: Erik Nyborg (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-11-05 fjernes Reelle ejere: Erik Nyborg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: Erik Nyborg (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: ADVOKATANPARTSSELSKABET AF 30.12.2004 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-09-29 fjernes Legale ejere: Erik Nyborg (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-09-30 tilføjes Reelle ejere: Erik Nyborg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-12 tilføjes Legale ejere: Erik Nyborg, ADVOKATANPARTSSELSKABET AF 30.12.2004 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2006-10-11 fjernes Legale ejere: Erik Nyborg (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2006-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 2., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2006-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Legale ejere: Erik Nyborg (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2006-06-27 tilføjes Direktion: Erik Nyborg (direktion) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-27 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-27 tilføjes Navne: ERIK NYBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-26 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5046 (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2006-06-12 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5046 (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2006-06-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-27 tilføjes Vedtægter: 2006-06-27 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-12 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-21)