Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MARKETMINDS ApS. (offentliggjort 2015-01-04)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 fjernes Revisor: Uffe Nikolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Catherine Boothsvej 73, st., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2010-02-23)
Den 2010-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Gade 3, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Gade 3, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-15 tilføjes Direktion: Mette Obelitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller indirekte gennem hel- eller delejede selskaber at drive analyse-, rådgivnings- og servicevirksomhed i såvel indland som udland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Legale ejere: Mette Obelitz (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2006-06-15 tilføjes Navne: M.OBELITZ HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2006-06-15 tilføjes Reelle ejere: Mette Obelitz (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2006-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-15 tilføjes Revisor: Uffe Nikolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Stiftere: Mette Obelitz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Vedtægter: 2006-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2006-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)