Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Robert Eoin Magill Madsen | 02.06.2006 | |
Theresa Larsen Rasmussen | 02.06.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Robert Eoin Magill Madsen | 02.06.2006 | 31.08.2009 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HOLDBAR ApS (CVR 32837794) | NORMAL | 01.06.2023 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |
Dining on Wheels ApS (CVR 38129295) | NORMAL | 17.08.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
MAGILL ApS (CVR 29620237) | NORMAL | 02.06.2006 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
HOLDBAR ApS (CVR 32837794) | NORMAL | 17.08.2020 | 31.05.2023 | 100,00% | 100,00% |
Dining on Wheels ApS (CVR 38129295) | NORMAL | 14.10.2016 | 16.08.2020 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
HOLDBAR ApS (CVR 32837794) | NORMAL | 06.07.2015 | 16.08.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
HOLDBAR ApS (CVR 32837794) | NORMAL | 08.04.2010 | 05.07.2015 | 100,00% | 100,00% |