Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 17, 8654 Bryrup (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2014-01-10 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2014-01-10 fjernes Direktion: Mette Keller Stubkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2014-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: anders@lyngheden.dk (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2014-01-10 fjernes Navne: SP06 ApS (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2014-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Stiftere: Anders Stubkjær Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter, aktier og øvrige værdipapirer og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Navne: SP06 ApS (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Vedtægter: 2013-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 fjernes Navne: ASP ApS (offentliggjort 2006-06-15)
Den 2013-02-04 fjernes Binavne: DYNAMICHOTELS.DK ApS, ANSAGER HOTEL OG HYTTEBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 17, 8654 Bryrup (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2008-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Færgevej 20, 7600 Struer (offentliggjort 2008-03-04)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-22 tilføjes Direktion: Mette Keller Stubkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-13 fjernes Direktion: Anders Stubkjær Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Færgevej 20, 7600 Struer (offentliggjort 2008-03-04)
Den 2008-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 22, 7200 Grindsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@lyngheden.dk (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2008-02-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2008-02-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2008-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 22, 7200 Grindsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 22, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 22, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-13 tilføjes Binavne: DYNAMICHOTELS.DK ApS, ANSAGER HOTEL OG HYTTEBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Direktion: Anders Stubkjær Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Navne: ASP ApS (offentliggjort 2006-06-15)
Den 2006-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Stiftere: Anders Stubkjær Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2006-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)