Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Revisor: SKATTEINFORM V/INGE NILSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Revisor: SKATTEINFORM V/INGE NILSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebuen 37, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellebuen 37, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebuen 37, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Direktion: Peter Rixen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i selskaber, der driver forretninger på de finansielle markeder, ejendomsmarkedet samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Legale ejere: Peter Rixen (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2006-06-01 tilføjes Navne: T-RIX HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-14)
Den 2006-06-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Rixen (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2006-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Stiftere: Peter Rixen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Vedtægter: 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-14)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)