Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skoletip ApS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: AMM Holding af 2018 ApS. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Blue Invest ApS. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-08-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET NORDLYSET ApS. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 tilføjes Vedtægter: 2019-05-22 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre kapitalselsaber samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Vedtægter: 2014-12-29 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2014-12-29 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-13 tilføjes Direktion: Anders Risum Korsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 fjernes Direktion: Mads Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Direktion: Mads Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heilskovsgade 36, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Legale ejere: Anders Risum Korsgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2006-06-09 tilføjes Navne: ANDERS KORSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-06-09 tilføjes Reelle ejere: Anders Risum Korsgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2006-06-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2006-06-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Stiftere: Anders Risum Korsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)