Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mastruphøj 99, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mastruphøj 99, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2012-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANKA INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2022-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mastruphøj 99, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 3, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Vedtægter: 2007-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 3, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 3, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 3, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-06 tilføjes Direktion: Kaj Kragelund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Legale ejere: Kaj Kragelund (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2006-04-06 tilføjes Navne: KK INVEST STØVRING ApS (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-04-06 tilføjes Reelle ejere: Kaj Kragelund (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2006-04-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-04-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)