Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Erikstrup | 08.03.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Axel Henrik Otterstedt | 06.09.2023 | 08.03.2024 | adm. dir |
Thomas Lindevang | 27.04.2022 | 06.09.2023 | direktør |
Anders Peter Vestergaard Christensen | 22.12.2020 | 27.04.2022 | direktør |
Henrik Hallenberg Rasmussen | 08.06.2006 | 22.12.2020 | direktør |
Svend Erik Bech Rasmussen | 08.06.2006 | 15.05.2017 | direktør |
Thomas Munch Sørensen | 08.06.2006 | 15.05.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Emmanuel Rigaux | 13.07.2022 | formand |
Marcus Theodorus Henricus Kleeven | 22.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Axel Henrik Otterstedt | 22.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Wermuth Ostenfeldt | 27.04.2022 | 26.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gilles Rabot | 22.12.2020 | 13.07.2022 | formand |
Rikke Wiinblad | 26.06.2020 | 22.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hallenberg Rasmussen | 15.05.2017 | 27.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Skovhus | 15.05.2017 | 22.12.2020 | formand |
Thomas Munch Sørensen | 15.05.2017 | 26.06.2020 | bestyrelsesmedlem |