Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 fjernes Bestyrelse: Alex Villy Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Logistikvej 25, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Logistikvej 25, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Logistikvej 25, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2019-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Logistikvej 25, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Logistikvej 25, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Logistikvej 25, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Logistikvej 25, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 54, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: invoice@alex-andersen.dk (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: lars@alex-andersen.dk (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 54, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 54, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 54, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 54, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 54, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2009-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegyden 122, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegyden 122, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Bestyrelse: Alex Villy Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2006-06-06 tilføjes Direktion: Tommy Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og udvikling af ejendomme, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@alex-andersen.dk (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Legale ejere: ALEX ANDERSEN ØLUND HOLDING A/S (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2006-06-06 tilføjes Navne: ALEX ANDERSEN GREVE A/S (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-06-06 tilføjes Reelle ejere: Tommy Andersen, Ib Jørgen Andersen, Jan Rene Andersen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2006-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Stiftere: ALEX ANDERSEN ØLUND HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Vedtægter: 2006-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)