Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FUHLSBÜTTLERSSTRASSE 334-338 KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HAMBORG CITY I KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SASELER OG AUGUST-KROGMANN KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2018-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Norvangen 3, 1. o. d., 4220 Korsør (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-12 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Legale ejere: MJJM A/S (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Navne: MJJM1 ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Reelle ejere: Jan Milvertz, Michael Rutkjær Jensen (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Stiftere: MJJM A/S (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Jan Milvertz (adm. dir) (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norvangen 3, 1. o. d., 4220 Korsør (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2013-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Norvangen 3, 2. opgb., 4220 Korsør (offentliggjort 2012-01-27)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norvangen 3, 2. opgb., 4220 Korsør (offentliggjort 2012-01-27)
Den 2011-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom enten direkte eller gennem investering i selskaber, der investerer i fast ejendom. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2010-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2010-05-26 tilføjes Vedtægter: 2010-05-26 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Direktion: Jan Milvertz (adm. dir) (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-12 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Legale ejere: MJJM A/S (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Navne: MJJM1 ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Reelle ejere: Jan Milvertz, Michael Rutkjær Jensen (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Stiftere: MJJM A/S (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-04)