Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KINRADEN ApS. (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KINRADEN ApS. (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-07 tilføjes Navne: Sarah Müllertz Holding ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-06 fjernes Navne: SUPERSPACE ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Sarah Emilie Müllertz (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-07-01 fjernes Legale ejere: SARAH MÜLLERTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sarah Emilie Müllertz (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevænget 12, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-08-05 tilføjes Legale ejere: SARAH MÜLLERTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-08-05 fjernes Legale ejere: Petrant ApS (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2015-08-04 fjernes Legale ejere: SARAH MÜLLERTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-01 fjernes Direktion: Peter Egebjerg-Rantzau (adm. dir) (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er design og konsulentvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 tilføjes Navne: SUPERSPACE ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-02-23 fjernes Navne: KINRADEN ApS (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2015-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-02-24 tilføjes Vedtægter: 2015-02-24 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-18 tilføjes Navne: KINRADEN ApS (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2014-09-17 fjernes Navne: SUPERSPACE ApS (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2014-06-30 tilføjes Direktion: Peter Egebjerg-Rantzau (adm. dir) (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2014-06-30 fjernes Direktion: Stine Holscher (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 4, 1317 København K (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-06-01 tilføjes Legale ejere: SARAH MÜLLERTZ HOLDING ApS, Petrant ApS (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sarah@superspace.dk (offentliggjort 2012-10-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-11 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 4, 1317 København K (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2009-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 10, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-09-17)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 10, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-09-17)
Den 2008-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 6, 1317 København K (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 6, 1317 København K (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 6, 1317 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-13 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-06-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 6, 1317 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Direktion: Stine Holscher (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-24 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-24 tilføjes Navne: SUPERSPACE ApS (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2006-05-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-24 tilføjes Stiftere: STINE MOGENSEN HOLDING ApS, SARAH MÜLLERTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2006-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)