Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sikavej 8, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 fjernes Direktion: Steen Garhøj Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 fjernes Navne: S.GARHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Stiftere: Steen Garhøj Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sikavej 8, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sikavej 8, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sikavej 8, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Direktion: Steen Garhøj Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er er som holdingselskab at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt aktiviteter i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Navne: S.GARHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Stiftere: Steen Garhøj Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Vedtægter: 2006-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)