Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Millard | 05.05.2017 | 06.08.2020 | direktør |
Pieter Benschop | 05.05.2017 | 12.12.2018 | direktør |
Jørgen Ebbesen Dam | 06.06.2006 | 30.09.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Abildgaard Kjeldsen | 30.09.2019 | 06.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kelley Bavely | 02.05.2017 | 06.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Robert John Wedoff | 02.05.2017 | 06.08.2020 | formand |
Hunter Simpson Powell | 02.05.2017 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erik Valdemar Vilstrup | 08.12.2008 | 02.05.2017 | bestyrelse |
Steen Ørgaard Konradsen | 22.05.2008 | 02.05.2017 | formand |
Torben Vad | 06.06.2006 | 06.08.2020 | bestyrelse |
Jørgen Ebbesen Dam | 06.06.2006 | 30.09.2019 | bestyrelse |
John Hestehave | 06.06.2006 | 02.05.2017 | bestyrelse |
Flemming Rosenaa Dufke | 06.06.2006 | 22.05.2008 | bestyrelse |