Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2006-06-06 sletter virksomheden Ejerskaber: AREPA A/S. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AREPA A/S. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-11-28 tilføjes Vedtægter: 2017-11-28 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-11-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-10-16 tilføjes Reelle ejere: Torben Vad (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevænget 2, 8464 Galten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevænget 2, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevænget 2, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Direktion: Torben Vad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Legale ejere: Torben Vad (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2006-06-06 tilføjes Navne: TV HOLDING 2006 ApS (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2006-06-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2006-06-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Stiftere: Torben Vad (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Vedtægter: 2006-06-06 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2006-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2006-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)