Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | xbrl | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Vi kan wrap K/S. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2024-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13, st. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Binavne: ROYAL CLEAN ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-05-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-08 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: RS@ROYALSTAFF.DK (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Legale ejere: Niba Kadim Al-Kawaz (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Navne: ROYAL STAFF ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-06-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Reelle ejere: Niba Kadim Al-Kawaz (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Stiftere: Ejd. Engvej 10 ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-10-06 Statstidende Dekret
Den 2023-09-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Niba Kadim Al-Kawaz (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-07-28 tilføjes Binavne: ROYAL CLEAN ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-07-28 tilføjes Navne: ROYAL STAFF ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-07-27 fjernes Navne: ROYALSTAFF ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 tilføjes Vedtægter: 2022-07-28 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-05-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13, st. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 141, 7755 Bedsted Thy (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøring -og personaleformidling virksomhed samt ydelse forbundet med dette. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: RS@ROYALSTAFF.DK (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-05-11 fjernes Kontaktoplysninger: johnbrauer71@gmail.com (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Direktion: Niba Kadim Al-Kawaz (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-04-29 fjernes Direktion: John Adrian Brauer (direktør) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-04-29 tilføjes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-04-28 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-29 tilføjes Legale ejere: Niba Kadim Al-Kawaz (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-04-29 fjernes Legale ejere: John Adrian Brauer (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-04-29 tilføjes Navne: ROYALSTAFF ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-04-28 fjernes Navne: Datoselskabet 2021-11-24 ApS (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-04-29 tilføjes Reelle ejere: Niba Kadim Al-Kawaz (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-04-29 fjernes Reelle ejere: John Adrian Brauer (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2021-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formueforvaltning. (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-11-24 tilføjes Navne: Datoselskabet 2021-11-24 ApS (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-11-23 fjernes Navne: Vi kan wrap, komplementar ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Vedtægter: 2021-11-24 (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 141, 7755 Bedsted Thy (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Åsvej 10, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: johnbrauer71@gmail.com (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 tilføjes Direktion: John Adrian Brauer (direktør) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2019-11-12 fjernes Direktion: Ken Gasberg Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlån, investering og deltagelse som komplementar i driftsselskaber, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2019-11-13 tilføjes Navne: Vi kan wrap, komplementar ApS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2019-11-12 fjernes Navne: Dalgård Delux ApS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 tilføjes Vedtægter: 2019-11-13 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2019-11-12 fjernes Binavne: RBC 99 F. FINANS ApS, 99 F. FINANS ApS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Kirk (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2019-10-26 tilføjes Reelle ejere: John Adrian Brauer (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2019-10-26 tilføjes Legale ejere: John Adrian Brauer (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2019-10-26 fjernes Legale ejere: NANO PENGE ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-11 tilføjes Direktion: Ken Gasberg Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-08-10 fjernes Direktion: Jesper Kirk (direktør) (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-08-11 tilføjes Vedtægter: 2018-08-11 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-03-27 tilføjes Vedtægter: 2018-03-27 (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsvej 10, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Åsvej 10, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: NANO PENGE ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Jesper Kirk (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kirk (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2016-12-31 fjernes Reelle ejere: Jesper Kirk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-26 tilføjes Binavne: RBC 99 F. FINANS ApS, 99 F. FINANS ApS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-02-26 tilføjes Direktion: Jesper Kirk (direktør) (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2016-02-26 fjernes Direktion: Jacob Kirk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlån og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-02-26 tilføjes Navne: Dalgård Delux ApS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-02-25 fjernes Navne: RBC 99 F. FINANS ApS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-02-26 tilføjes Vedtægter: 2016-02-26 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2015-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2015-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-06-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2015-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2013-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsvej 10, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2013-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bonderup Vestergade 1, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2011-03-28)
Den 2011-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bonderup Vestergade 1, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2011-03-28)
Den 2011-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 229, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2010-10-27)
Den 2010-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 229, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2010-10-27)
Den 2010-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 108, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2010-08-12 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2010-08-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-03-25 tilføjes Direktion: Jacob Kirk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-25 fjernes Direktion: Anne Christine Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlån mod passende sikkerhed samt passiv kapitalanbringelse. (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2010-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2010-03-25 tilføjes Vedtægter: 2010-03-25 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2010-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 108, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2010-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bonderup Vestergade 1, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2009-09-06)
Den 2009-10-05 fjernes Direktion: Jacob Kirk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-04 tilføjes Direktion: Anne Christine Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-04 tilføjes Navne: RBC 99 F. FINANS ApS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-10-03 fjernes Navne: RBC 99 ApS (offentliggjort 2006-06-14)
Den 2009-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bonderup Vestergade 1, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2009-09-06)
Den 2009-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 108, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 108, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bonderup Vestergade 1, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: rbc99valuta@gmail.com (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2008-04-04 fjernes Binavne: RANUM EJENDOMSRÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Kirk (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kirk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-07-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bonderup Vestergade 1, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bonderup Vestergade 1, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bonderup Vestergade 1, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtoftvej 32, 7742 Vesløs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-16 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-07-06)
Den 2006-06-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: rbc99valuta@gmail.com (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2006-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtoftvej 32, 7742 Vesløs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-08 tilføjes Binavne: RANUM EJENDOMSRÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-08 tilføjes Direktion: Jacob Kirk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-05-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2006-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-08 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2006-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2006-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2006-06-08 tilføjes Navne: RBC 99 ApS (offentliggjort 2006-06-14)
Den 2006-06-08 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2006-06-08 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2006-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2006-06-08 tilføjes Stiftere: Ejd. Engvej 10 ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2006-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2006-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)