Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | Vedtægter | ||||
xbrl | Reelle ejere | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-08-30 tilføjes Direktion: Daniel Albæk (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 fjernes Direktion: Carsten Greve Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 tilføjes Vedtægter: 2024-02-05 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-19 tilføjes Direktion: Malene Rhode Carstensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-19 fjernes Direktion: Jesper Lund (direktør) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-04 tilføjes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-04 fjernes Reelle ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-03 fjernes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-18 tilføjes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg, Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 tilføjes Direktion: Jesper Lund (direktør) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2020-02-01 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 9/6 2006 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 tilføjes Vedtægter: 2020-02-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 fjernes Bestyrelse: Jacob Brunsborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-31 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 9/6 2006 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-09-03 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Kjølby (formand) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-09-02 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Kjølby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-03 tilføjes Direktion: Carsten Greve Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2019-09-03 fjernes Direktion: Jacob Brunsborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-03 tilføjes Vedtægter: 2019-09-03 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-08-19 fjernes Bestyrelse: Lars Kristinus Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-08-19 fjernes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2017-02-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2014-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 4.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2014-08-29 tilføjes Vedtægter: 2014-08-29 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-08-28 tilføjes Legale ejere: Lars Larsen Group A/S (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-08-28 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2013-08-21 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 9/6 2006 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2013-08-20 fjernes Navne: BRUNSBORG HOLDING A/S (offentliggjort 2006-06-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 4.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2006-06-09 tilføjes Bestyrelse: Lars Kristinus Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-09 tilføjes Direktion: Jacob Brunsborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Navne: BRUNSBORG HOLDING A/S (offentliggjort 2006-06-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Stiftere: Jacob Brunsborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2006-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)